第一届:1995年10月6日~2000年
理事长:何国忠
副理事长:曹士杰、徐祖德、王同生、张德旺
秘书长:庞育
理事会:王同生、肖贡元、何国忠、张德旺、庞堉、侯志俭、赵章泰、姚慰城、 徐祖德、顾相贤、曹士杰、蒋觉先、戴斯达
第二届:2000年~2007年2月
理事长:肖贡元
副理事长:何国忠、张德旺、侯志俭、赵章泰、姚慰城
秘书长:石忠良
理事会:肖贡元、何国忠、张德旺、侯志俭、赵章泰、姚慰城、石忠良、徐祖德、顾相贤
第三届:2007年2月8日~2011年6月
理事长:陆忠民
副理事长:董勤俭、李健英、王志新、陈永祥、朱开情
秘书长:毛影秋
理事会:陆忠民、董勤俭、李健英、王志新、陈永祥、朱开情、王炎、郑建华、周宇、李齐勇、毕建军、谈建国、马人乐、任青、毛影秋
第四届:2011年6月20日~2015年11月11日
理事长:陆忠民
副理事长:董勤俭、李健英、王志新、陈永祥、朱开情、郑建华、毕建军
秘书长:毛影秋
理事会:陆忠民、董勤俭、李健英、王志新、陈永祥、朱开情、郑建华、毕建军、马人乐、吴光军、穆海振、符杨、刘小梅、毛影秋
第五届:2015年11月12日~至今
理事长:李巍
副理事长:成卫忠、林毅峰、王承民、毕建军、陈永祥、叶幼君、唐征歧
秘书长:李健英
理事会:李巍、李健英、成卫忠、林毅峰、王承民、毕建军、陈永祥、叶幼君、唐征歧、赵国靖、季振祥、符杨、刘小梅、徐卫忠、任青、梁峰、黄庆
监事:张开华